- 文化问答
- 答案列表
达州出了哪些名人[朗读]
黄英,出生于四川省达州市,中国内地女歌手、演员。
刘俊麟,出生于四川达州市,中国内地男歌手。
何苗,出生于四川省达州市,中国内地女演员。
向甜,出生于四川省达州市,中国内地女演员。
黄澄澄,出生于四川省达州市,中国内地男演员。
宣汉,这是一块有着光辉革命历史,充满传奇神韵的红色土地,徐向前、李先念、许世友、张爱萍等250多位红军将领、共和国将帅、近10万红军战士曾血染这片土地,从这里走向创建新中国的伟大征程。1933年11月川东游击军被改编为中国工农红军第三十三军,兵力迅速扩充到2万多人,王维舟任军长,成为红四方面军五大主力部队之一,是中国革命史上唯一一个县单独组建一个军的传奇。
宣汉籍“红色”将军简介。
文:中共宣汉县委党史研究室。
向守志上将(1917.11-),宣汉塔河人。1936年加入中国共产党。建国前历任红九军七十六团副排长、八路军团长、第二野战军师长等职,建国后曾任第二炮兵、南京军区司令员。1955年授予少将军衔,1988年晋升上将军衔。
曾旭清少将(1909-1998),宣汉下八人。1933年加入中国共产党。建国前历任宣汉武装独立营营长、中共丹巴县委书记、冀鲁边军区第二分区政委、第三野战军师政委等职,建国后曾任工程兵副司令员。1955年授予少将军衔。
陈挽澜少将(1913-1982),宣汉大成人。1937年加入中国共产党。建国前历任红四方面军总供给部科长、八路军总供给部军实处处长、第四野战军后勤部供给部副部长等职,建国后曾任总参谋部通信部副主任。1955年授予少将军衔。
蔡长元少将(1917-1995),宣汉柳池人。1934年加入中国共产党。建国前历任红九军二十七师宣传队队长、晋察冀军区大同分区政治部主任、晋察冀野战军师政委等职,建国后曾任陕西省军区政委。1955年授予少将军衔。
王定烈少将(1918-2014),宣汉隘口人。1936年加入中国共产党。建国前历任红三十三军二九五团、五军四十三团、三十军二六八团战士,八路军副团长,湖北军区独立二师师长兼恩施分区司令员等职;建国后曾任空军副司令员。1961年晋升少将军衔。
李永悌少将(1916-2007),宣汉双河人。1936年加入中国共产党。建国前历任红九军二十五师政治部宣传员、红军总司令部第二局报务员、八路军野战总司令部第二科科长、西南军区司令部第二局局长等职,建国后曾任总参谋部第三部副部长。1961年晋升少将军衔。
孙继争少将(1919-2000),宣汉大成人。1935年加入中国共产党。建国前历任川东游击军传令兵、红三十三军连长、红四方面军总指挥警卫员、八路军支队政委、第一野战军师长等职,建国后曾任福州军区炮兵副司令员。1961年晋升少将军衔。
李宏茂少将(1913-1984),祖籍开县,1923年逃荒至宣汉,定居隘口。1935年加入中国共产党。建国前历任红四军三十六团连长、八路军副团长、第四野战军四十一军一二三师参谋长等职,建国后曾任湖南省军区副司令员。1964年晋升少将军衔。
王海廷少将(1917-2002),宣汉清溪人。1935年加入中国共产党。建国前历任川东游击军勤务兵,红三十三军二九七团勤务兵、军政治部政务科科长,八路军区队队长,第十九兵团六十四军一九二师政委等职;建国后曾任中国民航总局政委。1964年晋升少将军衔。
瞿道文少将(1919-2015),祖籍宣汉南坝,后迁居达县。1935年加入中国共产党。建国前历任红三十一军政治部干事、八路军总卫生部文书、新四军淮南司令部侦察科科长、淞沪警备司令部军法处处长等职,建国后曾任空军第四军副政委。1964年晋升少将军衔。
宣汉籍“红色”将军简介。
文:中共宣汉县委党史研究室。
向守志上将(1917.11-),宣汉塔河人。1936年加入中国共产党。建国前历任红九军七十六团副排长、八路军团长、第二野战军师长等职,建国后曾任第二炮兵、南京军区司令员。1955年授予少将军衔,1988年晋升上将军衔。
曾旭清少将(1909-1998),宣汉下八人。1933年加入中国共产党。建国前历任宣汉武装独立营营长、中共丹巴县委书记、冀鲁边军区第二分区政委、第三野战军师政委等职,建国后曾任工程兵副司令员。1955年授予少将军衔。
陈挽澜少将(1913-1982),宣汉大成人。1937年加入中国共产党。建国前历任红四方面军总供给部科长、八路军总供给部军实处处长、第四野战军后勤部供给部副部长等职,建国后曾任总参谋部通信部副主任。1955年授予少将军衔。
蔡长元少将(1917-1995),宣汉柳池人。1934年加入中国共产党。建国前历任红九军二十七师宣传队队长、晋察冀军区大同分区政治部主任、晋察冀野战军师政委等职,建国后曾任陕西省军区政委。1955年授予少将军衔。
王定烈少将(1918-2014),宣汉隘口人。1936年加入中国共产党。建国前历任红三十三军二九五团、五军四十三团、三十军二六八团战士,八路军副团长,湖北军区独立二师师长兼恩施分区司令员等职;建国后曾任空军副司令员。1961年晋升少将军衔。
李永悌少将(1916-2007),宣汉双河人。1936年加入中国共产党。建国前历任红九军二十五师政治部宣传员、红军总司令部第二局报务员、八路军野战总司令部第二科科长、西南军区司令部第二局局长等职,建国后曾任总参谋部第三部副部长。1961年晋升少将军衔。
孙继争少将(1919-2000),宣汉大成人。1935年加入中国共产党。建国前历任川东游击军传令兵、红三十三军连长、红四方面军总指挥警卫员、八路军支队政委、第一野战军师长等职,建国后曾任福州军区炮兵副司令员。1961年晋升少将军衔。
李宏茂少将(1913-1984),祖籍开县,1923年逃荒至宣汉,定居隘口。1935年加入中国共产党。建国前历任红四军三十六团连长、八路军副团长、第四野战军四十一军一二三师参谋长等职,建国后曾任湖南省军区副司令员。1964年晋升少将军衔。
王海廷少将(1917-2002),宣汉清溪人。1935年加入中国共产党。建国前历任川东游击军勤务兵,红三十三军二九七团勤务兵、军政治部政务科科长,八路军区队队长,第十九兵团六十四军一九二师政委等职;建国后曾任中国民航总局政委。1964年晋升少将军衔。
瞿道文少将(1919-2015),祖籍宣汉南坝,后迁居达县。1935年加入中国共产党。建国前历任红三十一军政治部干事、八路军总卫生部文书、新四军淮南司令部侦察科科长、淞沪警备司令部军法处处长等职,建国后曾任空军第四军副政委。1964年晋升少将军衔。
张爱萍,四川省达县罗江口镇张家沟人,开国上将。历任国务院副总理、国务委员兼国防部长,中共中央顾问委员会常务委员、中央军委副秘书长、副总参谋长兼国防科学技术委员会主任等职务。1955年被授予上将军衔。
陈伯钧,四川省达县(今达川)河市坝村人,开国上将。曾任国人民解放军军事学院训练部副部长、副教育长、教育长、副院长、代院长,高等军事学院副院长、院长等职。1955年被授予上将军衔。
向守志,四川省宣汉县人,开国少将,1988年被授予上将军衔。曾任南京军区司令员等职。
张翔,四川省达州人,解放军中将。曾任第二炮兵副参谋长、副司令员。2001年7月晋升中将军衔。
胡永柱,四川省渠县人,解放军中将。曾任成都军区副政治委员。2001年晋升中将军衔。
刘家国,四川达县人,解放军中将。1958年11月生,历任中央军委国防动员部政委。2018年8月晋升中将军衔。
陈伯钧,四川省达县(今达川)河市坝村人,开国上将。曾任国人民解放军军事学院训练部副部长、副教育长、教育长、副院长、代院长,高等军事学院副院长、院长等职。1955年被授予上将军衔。
向守志,四川省宣汉县人,开国少将,1988年被授予上将军衔。曾任南京军区司令员等职。
张翔,四川省达州人,解放军中将。曾任第二炮兵副参谋长、副司令员。2001年7月晋升中将军衔。
胡永柱,四川省渠县人,解放军中将。曾任成都军区副政治委员。2001年晋升中将军衔。
刘家国,四川达县人,解放军中将。1958年11月生,历任中央军委国防动员部政委。2018年8月晋升中将军衔。
达州出过不少名人,介绍4位与读者朋友交流。
曾旭清(1909—1998),四川省达州市宣汉县人。1933年9月入党,开国少将。
土地革命战争时期,1933年秋参加中国工农红军。曾任宣汉县六区游击队队长、政治指导员,宣汉县军事部部长,特委组织部部长、县委宣传部部长等职,参加过川陕革命根据地反“围剿”等战役战斗和长征。
抗战时期,曾任八路军129师政治部民运干事,晋南支队政治部民运科科长、大队教导员,115师教导第6旅17团政委,渤海军区第2军分区政委等职。参加过齐河、济阳、德平、德县等地多次战役战斗。
解放战争时期,曾任山东野战军渤海纵队第7师政委,第三野战军33军98师师长兼政委等职,参加过周张战役、昌潍战役、济南战役、淮海战役、渡江战役、淞沪战役等战役战斗。
新中国成立后,曾任淞沪警备司令部参谋长,华东军区公安军司令部参谋长,志愿军第23军代副政委,华东军区工程兵部主任,工程兵特种工程指挥部副司令员,工程兵司令部副参谋长,后勤部队第2支队指挥部主任等职。1955年被授予少将军衔。
陈挽澜(1913—1982),四川省达州市宣汉县人。1937年入党,开国少将。
土地革命战争时期,1933年参加中国工农红军。曾任红四方面军总供给部会计,管理科科长。参加过长征。
抗战时期,曾任八路军129师供给部军实科科长,八路军总供给部军实处处长,河南军区供给部部长。
解放战争时期,曾任中原军区第2纵队供给部部长,辽南军区后勤部部长兼政委,东北野战军第5纵队后勤部部长,第四野战军42军后勤部部长,第四野战军后勤部供给部副部长。
新中国成立后,曾任中南军区后勤部财务部部长,中南军区财务部副部长,广州军区财务部副部长,志愿军后勤部副部长兼财务部部长,通信兵后勤部部长,通信兵副主任,总参谋部通信部副主任等职。1955年被授予少将军衔。
胡华居(1914—1979),四川省达州市达川区人。1936年入党,开国少将。
土地革命战争时期,1933年参加中国工农红军。曾任红31军第91师276团排长。参加过长征。
抗战时期,曾任八路军129师第4游击支队中队指导员、支队政治处副主任,,129师第3大队代政委,冀鲁豫军区新编,3旅7团政治处主任,冀鲁豫军区鲁西南分区,20团政委等职。
解放战争时期,曾任晋冀鲁豫军区第1纵队3旅政治部主任、第5军分区副司令员,晋冀鲁豫军区第11纵队32旅旅长,第二野战军17军50师师长兼政委。
新中国成立后,曾任贵州省军区镇远军分区司令员兼政委,第八步兵学校政委,济南军区装甲兵副政委,新疆军区副政委等职。1955年被授予少将军衔。
刘新权(1916—1994),四川省达州市达川区人。1936年入党,开国少将。
土地革命战争时期,1933年9月参加中国工农红军。曾任红33军第291团文书,红30军88师政治部宣传员、队长。参加过长征。
抗战时期,曾任八路军前敌卫生部指导员,军委卫生部科长、协理员,中国医科大学副政委,白求恩和平总医院政委,陕甘宁晋绥联防军卫生部政委。
解放战争时期,曾任东北军区政治部组织部副部长等职。
新中国成立后,曾任中南军区政治部组织部部长,华南军区政治部政治干部部部长,军副政委,外交部部长助理兼人事司司长,外交部副部长兼政治部主任、部长,驻苏联大使,驻阿尔巴尼亚大使,中联部副部长等职。1955年被授予少将军衔。
曾旭清(1909—1998),四川省达州市宣汉县人。1933年9月入党,开国少将。
土地革命战争时期,1933年秋参加中国工农红军。曾任宣汉县六区游击队队长、政治指导员,宣汉县军事部部长,特委组织部部长、县委宣传部部长等职,参加过川陕革命根据地反“围剿”等战役战斗和长征。
抗战时期,曾任八路军129师政治部民运干事,晋南支队政治部民运科科长、大队教导员,115师教导第6旅17团政委,渤海军区第2军分区政委等职。参加过齐河、济阳、德平、德县等地多次战役战斗。
解放战争时期,曾任山东野战军渤海纵队第7师政委,第三野战军33军98师师长兼政委等职,参加过周张战役、昌潍战役、济南战役、淮海战役、渡江战役、淞沪战役等战役战斗。
新中国成立后,曾任淞沪警备司令部参谋长,华东军区公安军司令部参谋长,志愿军第23军代副政委,华东军区工程兵部主任,工程兵特种工程指挥部副司令员,工程兵司令部副参谋长,后勤部队第2支队指挥部主任等职。1955年被授予少将军衔。
陈挽澜(1913—1982),四川省达州市宣汉县人。1937年入党,开国少将。
土地革命战争时期,1933年参加中国工农红军。曾任红四方面军总供给部会计,管理科科长。参加过长征。
抗战时期,曾任八路军129师供给部军实科科长,八路军总供给部军实处处长,河南军区供给部部长。
解放战争时期,曾任中原军区第2纵队供给部部长,辽南军区后勤部部长兼政委,东北野战军第5纵队后勤部部长,第四野战军42军后勤部部长,第四野战军后勤部供给部副部长。
新中国成立后,曾任中南军区后勤部财务部部长,中南军区财务部副部长,广州军区财务部副部长,志愿军后勤部副部长兼财务部部长,通信兵后勤部部长,通信兵副主任,总参谋部通信部副主任等职。1955年被授予少将军衔。
胡华居(1914—1979),四川省达州市达川区人。1936年入党,开国少将。
土地革命战争时期,1933年参加中国工农红军。曾任红31军第91师276团排长。参加过长征。
抗战时期,曾任八路军129师第4游击支队中队指导员、支队政治处副主任,,129师第3大队代政委,冀鲁豫军区新编,3旅7团政治处主任,冀鲁豫军区鲁西南分区,20团政委等职。
解放战争时期,曾任晋冀鲁豫军区第1纵队3旅政治部主任、第5军分区副司令员,晋冀鲁豫军区第11纵队32旅旅长,第二野战军17军50师师长兼政委。
新中国成立后,曾任贵州省军区镇远军分区司令员兼政委,第八步兵学校政委,济南军区装甲兵副政委,新疆军区副政委等职。1955年被授予少将军衔。
刘新权(1916—1994),四川省达州市达川区人。1936年入党,开国少将。
土地革命战争时期,1933年9月参加中国工农红军。曾任红33军第291团文书,红30军88师政治部宣传员、队长。参加过长征。
抗战时期,曾任八路军前敌卫生部指导员,军委卫生部科长、协理员,中国医科大学副政委,白求恩和平总医院政委,陕甘宁晋绥联防军卫生部政委。
解放战争时期,曾任东北军区政治部组织部副部长等职。
新中国成立后,曾任中南军区政治部组织部部长,华南军区政治部政治干部部部长,军副政委,外交部部长助理兼人事司司长,外交部副部长兼政治部主任、部长,驻苏联大使,驻阿尔巴尼亚大使,中联部副部长等职。1955年被授予少将军衔。
加入收藏